李明 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 50 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 董事长 董事 |
---|
| 李明先生,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院EMBA硕士研究生。1992年9月至1994年4月,历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管;1994年5月至1999年12月,历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理;2000年1月至2006年12月,历任施耐德电气(中国)投资有限公司LEC事业部总经理、中国自动化中心总经理;2007年1月至2009年8月,任施耐德电气风险投资(中国)投资合伙人;2001年5月至今,任映翰通有限及公司董事长。现任北京映翰通网络技术股份有限公司董事长,兼任InHandNetworks,Inc.总裁、佛山宜所董事长。为公司创始人,具有20多年工业自动化产品的技术研发及管理经验,是工业自动化领域的专家,主要负责公司的战略规划与实际经营管理,引领公司持续不断地发展,是公司的掌舵者。李明对公司研发的具体贡献在研发体系建设、产品和技术路线规划等方面。李明取得的发明专利为《一种固件程序升级的方法与装置(ZL200710062962.X)》和《一种桥接的方法和装置(ZL200710064415.5)》。 |
李红雨 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 董事 总经理 |
---|
| 李红雨女士,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京师范大学本科学历。1991年6月至1995年9月,任成都蜀都大厦股份有限公司职员;1997年9月至1999年12月,任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理;2001年5月至今,历任映翰通有限及公司总经理、董事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司董事、总经理,兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。 |
韩传俊 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 韩传俊先生,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华北电力大学通信工程专业本科学历,高级工程师职称(专业技术职务任职资格)。1997年7月至2002年4月,任贵州安顺发电有限责任公司工人;2002年4月至2013年8月,历任映翰通有限及公司副总经理、董事;2013年9月至今,任公司董事、副总经理。现任北京映翰通网络技术股份有限公司董事、副总经理。韩传俊从事M2M/物联网相关技术研究17年,曾代表公司参与制定《中华人民共和国通信行业标准YD/T2399-2012M2M应用通信协议技术要求》,是云计算、工业物联网解决方案的资深技术专家,作为负责人主导公司的设备云平台、数字强震动台网监控系统、智能车联网系统等云平台软件的研发。韩传俊对公司研发的具体贡献在于设备云平台、数字强震动台网监控系统、智能车联网系统等云平台的系统架构设计及核心功能实现。韩传俊作为发明人参与公司2项发明专利的申请并获得授权,获得了10项软件著作权,已取得授权的发明专利包括《一种固件程序升级的方法与装置(ZL200710062962.X)》和《一种桥接的方法和装置(ZL200710064415.5)》。 |
钟成 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 董事会秘书 董事 |
---|
| 钟成先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学本科学历。1995年12月至2001年2月,任联想控股股份有限公司联想科技发展网络事业部行业销售副总经理;2001年3月至2008年3月,任神州数码网络有限公司副总经理;2008年4月至2009年9月,任中兴通讯股份有限公司网络通信产品总监;2011年4月至今,历任映翰通有限及公司销售总监、董事、董事会秘书。现任北京映翰通网络技术股份有限公司董事、董事会秘书、销售总监。 |
吴红蓉 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2016-03-10 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 吴红蓉女士,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学本科学历。1998年1月至2010年1月,任常州市东方化工有限公司财务经理;2010年2月至2017年6月,历任常州德丰杰投资管理有限公司财务经理、财务总监;2012年2月至2017年7月,任常州德丰杰正道投资管理有限公司合规负责人;2017年6月至今,任常州德丰杰投资管理有限公司合规负责人;2017年8月至今,任常州德丰杰正道投资管理有限公司董事长、总经理;2016年3月至今,任公司董事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司董事。 |
周顺祥 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-12-06 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 周顺祥先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计;1997年8月至2000年5月任华泰(东莞)电子有限公司成本会计主管;2000年6月至2007年2月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理;2007年3月至2012年9月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监;2012年10月至2015年3月上海凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁;2015年4月至今,任上海艾莱依实业发展有限公司财务总监;2017年12月至今任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事。 |
王展 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2017-12-06 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 王展先生,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学硕士学历。1990年1月至1995年11月,任杜邦公司财务经理;1995年12月至2010年1月,任安波福电气系统有限公司中国总经理;2010年2月至2012年4月,任伊顿(中国)投资有限公司中国车辆集团总经理;2012年4月至今,任安波福(中国)科技研发中心有限公司董事长;2017年12月6日至今,任公司独立董事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事。 |
任佳 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-12-06 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 任佳先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士学历。2009年5月至2012年12月,任上海多媒体股投资有限公司副总经理;2013年1月至今,任上海新微科技集团有限公司副总裁;2014年7月至今,任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理;2014年7月至今,任长虹美菱股份有限公司独立董事;2017年12月至今,任公司独立董事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事。 |
朱宇明 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 朱宇明先生,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京信息工程学院本科学历。2006年5月至2007年10月,任映翰通有限技术支持工程师;2007年11月至2009年6月,任德信智能手机技术(北京)有限公司销售经理;2009年7月至今,历任映翰通有限及公司行业经理、监事会主席。现任北京映翰通网络技术股份有限公司监事会主席,兼任英博正能经理。 |
戴义波 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 36 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 戴义波先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京机械工业学电子信息科学与技术专业本科学历。2008年7月至2013年9月,任映翰通有限研发主管;2013年9月至今,任公司研发主管、监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司研发主管、监事。戴义波自2008年加入公司以来先后参与公司工业以太网交换机、工业无线路由器、无线数据终端及智能配电网状态监测系统产品主站软件的研发工作,目前主导智能配电网状态监测系统产品主站软件及核心算法开发。戴义波是M2M通信、嵌入式软件、计算机网络、云计算和人工智能领域的技术专家,对公司研发的具体贡献在于智能配电网状态监测系统产品主站软件的架构设计、核心软件功能及核心算法(ADAIA)的开发。戴义波作为发明人参与公司9项发明专利、1项美国发明专利以及1项PCT国际专利的申请,获得软件著作权4个,获得的软件著作权包括《一种配电网录波多工况精确识别方法》、《映翰通智能型线路状态监测及故障定位系统[简称:INHANDID2000M软件]V1.0》、《智能化配电网线路状态监测系统软件[简称:IWOS]V1.0》等。 |
闫姗 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 32 | 任职日期 | 2016-09-13 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 闫姗女士,1988年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学硕士学历。2013年7月至今,任公司市场专员;2016年9月至今,任公司职工代表监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司职工代表监事。 |
俞映君 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2013-09-28 |
---|
职务 | 财务负责人 |
---|
| 俞映君女士,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学本科学历。2000年7月至2005年10月,任舜宇集团有限公司财务分析员;2006年1月至2007年4月,任北京凯谱视通科技有限公司财务主管;2007年5月至2008年10月,任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计;2008年11月至2010年3月,无业;2010年4月至今,任映翰通有限及公司财务负责人。现任北京映翰通网络技术股份有限公司财务负责人,兼任嘉兴映翰通董事。 |